aus der Fraktion der CSU/LV: |
Arbeitsgruppe Erweiterungsbau | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.11.2011 | | von 08.11.2011 |
Arbeitskreis Museumslandschaft | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Arbeitskreis Raumkapazität Landratsamt | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 15.12.2022 | | von 15.12.2022 |
Ausschuss für Jugend und Familie | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Landkreisentwicklung und Wirtschaftsfragen | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Bauausschuss | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 |
Baubegleitende Arbeitsgruppe „Umbau Garden-City-Gebäude" | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 |
Beirat für den Kreiswettbewerb "Das schönere Dorf - die schönere Stadt" | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 23.04.2012 | von 01.05.2008 bis 23.04.2012 |
Ferienausschuss | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.04.2020 | | von 01.04.2020 |
Kreis- und Strategieausschuss | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 12.12.2019 | | von 12.12.2019 |
Kreistag | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 |
ÖPNV-Beirat | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Vorsitzende |
Rechnungsprüfungsausschuss Zweckverband Museen | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vorsitz | Vorsitz | 21.05.2020 | | von 21.05.2020 |
aus der Fraktion der CSU/LV: |
Schul- und Kulturausschuss | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Umweltausschuss | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Jagd- und Fischereimuseum Schloß Tambach" | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Museen im Coburger Land" | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Werkstatt Bildungspolitik | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |