aus der Fraktion der SPD: |
Ausschuss für Landkreisentwicklung und Wirtschaftsfragen | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.05.2013 | 30.04.2014 | von 02.05.2013 bis 30.04.2014 |
Bauausschuss | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 02.05.2013 | 30.04.2014 | von 02.05.2013 bis 30.04.2014 |
Kreisausschuss | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 02.05.2013 | 30.04.2014 | von 02.05.2013 bis 30.04.2014 |
Kreistag | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.05.2013 | 30.04.2020 | von 02.05.2013 bis 30.04.2020 |
ÖPNV-Ausschuss | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.05.2013 | 30.04.2014 | von 02.05.2013 bis 30.04.2014 |
Schul- und Kulturausschuss | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 02.05.2013 | 30.04.2014 | von 02.05.2013 bis 30.04.2014 |
Arbeitsgruppe RS CO II | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Dialogforum Wirtschaft und Arbeitsmarkt | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Werkstatt Bildungspolitik | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ferienausschuss | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.04.2020 | 30.04.2020 | von 01.04.2020 bis 30.04.2020 |