Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Sebastian Straubel | Vorsitz | Vorsitz | |
aus der Fraktion der CSU/LV: | |||
Christine Heider | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Kathrin Heike | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
aus der Fraktion der SPD: | |||
Frank Rebhan | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
aus der Fraktion der FW | |||
Hans-Joachim Lieb | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
aus der Fraktion der ULB | |||
Udo Döhler | ULB | ULB Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Weitere ber. Mitglieder | |||
Prof. Dr. Wolfram Haupt | weiteres ber. Mitglied | weiteres ber. Mitglied | |
Martin Lücke | weiteres ber. Mitglied | weiteres ber. Mitglied | |
Matthias Schmidt | weiteres ber. Mitglied | weiteres ber. Mitglied | |
Christina Vatke | weiteres ber. Mitglied | weiteres ber. Mitglied | |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | |||
Dagmar Escher | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||
Michael Busch | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2014 | 05.11.2018 | von 01.05.2014 bis 05.11.2018 |
aus der Fraktion der CSU/LV: | ||||||
Jürgen Petrautzki | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
aus der Fraktion der SPD: | ||||||
Werner Thomas | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Weitere ber. Mitglieder | ||||||
Antoinetta Bafas | weiteres ber. Mitglied | weiteres ber. Mitglied | 01.09.2020 | 01.08.2023 | von 01.09.2020 bis 01.08.2023 | |
Wolf-Rüdiger Benzel | weiteres ber. Mitglied | weiteres ber. Mitglied | 21.12.2020 | 01.08.2023 | von 21.12.2020 bis 01.08.2023 | |
fraktionslos | ||||||
Bastian Schober | fraktionslos | fraktionslos Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | 03.12.2023 | von 01.05.2020 bis 03.12.2023 |