Vorsitzender |
Michael Busch | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2014 | 05.11.2018 | von 01.05.2014 bis 05.11.2018 |
Sebastian Straubel | | Vorsitz | Vorsitz | 12.02.2019 | | von 12.02.2019 |
aus der Fraktion der CSU/LV: |
Christine Heider | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Kathrin Heike | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Gerd Mücke | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Wolfgang Rebhan | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
aus der Fraktion der SPD: |
Kanat Akin | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Axel Dorscht | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.03.2024 | | von 15.03.2024 |
Martin Stingl | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
aus der Fraktion der FW |
Ernst-Wilhelm Geiling | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Hans-Joachim Lieb | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Elke Protzmann | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
aus der Fraktion der ULB |
Karl Kolb | ULB | ULB Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
fraktionslos |
Bastian Schober | fraktionslos | fraktionslos Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | 03.12.2023 | von 01.05.2020 bis 03.12.2023 |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN |
Dagmar Escher | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |